Ročník: | 1978 |
---|---|
Oddíl: |
Mateřský | Hostující oddíl | Nástup | Odchod |
---|---|---|---|
Tělocvičná jednota Sokol Písek | 30.8.1999 | 31.8.2011 | |
Volejbalový klub EGE České Budějovice | 12.9.2006 | 30.4.2007 | |
Volejbalový klub EGE České Budějovice | 21.9.2007 | 30.6.2008 | |
Volejbalový klub EGE České Budějovice | 10.9.2008 | 22.6.2009 | |
Volejbalový klub EGE České Budějovice | 14.9.2009 | 12.10.2009 | |
Volejbalový klub EGE České Budějovice | 12.1.2011 | 31.8.2011 | |
Volejbalový klub EGE České Budějovice | 31.8.2011 | 25.9.2012 | |
Tělocvičná jednota Sokol Písek | 25.9.2012 | 1.9.2022 |