Ročník: | 2002 |
---|---|
Oddíl: | VK Brno, z.s. |
Mateřský | Hostující oddíl | Nástup | Odchod |
---|---|---|---|
TJ Svitavy, z.s. | 18.6.2012 | 6.9.2018 | |
SK Volejbal Brno, z.s. | 26.1.2018 | 30.6.2018 | |
SK Volejbal Brno, z.s. | 6.9.2018 | 4.9.2019 | |
TJ Svitavy, z.s. | 18.9.2018 | 30.6.2019 | |
VK Brno, z.s. | 4.9.2019 | 30.11.-0001 | |
TJ Svitavy, z.s. | 10.9.2019 | 30.6.2020 | |
Volejbal Brno, a.s. | 18.9.2020 | 30.6.2021 | |
Volejbal Brno, a.s. | 24.9.2021 | 30.6.2022 | |
Volejbal Brno, a.s. | 4.8.2022 | 30.6.2023 | |
Transfery | 29.9.2023 | 31.5.2024 |